THREE RIVERS MUSEUM TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Trust promotes and preserves for the benefit of the public a museum and local studies centre with material of archaeological, historical, artistic and social interests and importance to the people of Three Rivers district in Hertfordshire.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 16 Rhagfyr 2015: Cofrestrwyd
- TRMT (Enw gwaith)
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Julia North | Ymddiriedolwr | 28 December 2024 |
|
|
||||
Pauline Sarah Williams | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Fabian Henry Hiscock | Ymddiriedolwr | 24 June 2020 |
|
|
||||
Claire Elizabeth Roffe | Ymddiriedolwr | 20 April 2018 |
|
|
||||
PATRICIA MARY HAMILTON | Ymddiriedolwr | 15 April 2016 |
|
|
||||
MR LES MEAD | Ymddiriedolwr | 20 April 2012 |
|
|
||||
MICHAEL COLLINS BAhonsFCCA | Ymddiriedolwr | 08 April 2011 |
|
|
||||
ANN VERNAU | Ymddiriedolwr | 12 April 2002 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.65k | £23.14k | £8.11k | £7.99k | £4.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.98k | £3.08k | £7.28k | £14.66k | £6.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £18.04k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | 18 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 11 Ebrill 2024 | 133 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 20 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | 18 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | 18 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 10 MAR 1994
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE TRUST IS TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE AREA KNOWN AS THREE RIVERS IN THE COUNTY OF HERTFORDSHIRE BY THE PROVISION OF A MUSEUM.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
20 HIGH STREET
RICKMANSWORTH
WD3 1ER
- Ffôn:
- 01923775882
- E-bost:
- info@trmt.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window