Hanes ariannol CRANSLEY SCHOOL LIMITED
Rhif yr elusen: 506907
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.22m | £2.47m | £2.52m | £2.98m | £3.77m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.96m | £2.14m | £2.08m | £2.65m | £3.22m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £83.74k | £131.55k | £112.61k | £81.16k | £133.33k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £113.25k | £41.19k | £40.83k | £92.48k | £215.07k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.07m | £2.27m | £2.41m | £2.83m | £3.39m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1 | £16 | £5 | £296 | £2.66k | |
|
Incwm - Arall | £34.43k | £161.17k | £70.38k | £62.21k | £169.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.96m | £2.14m | £2.08m | £2.65m | £3.22m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.11k | £8.39k | £11.04k | £11.52k | £12.52k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.