Ymddiriedolwyr BERWICK RANGERS COMMUNITY ACADEMY
Rhif yr elusen: 1165084

Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 101 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Dixon | Cadeirydd | 01 August 2020 |
|
|
||||
Chris Butler | Ymddiriedolwr | 20 September 2024 |
|
|
||||
Lauren Butler | Ymddiriedolwr | 20 September 2024 |
|
|
||||
Jennifer Olivieri | Ymddiriedolwr | 20 September 2024 |
|
|
||||
nathan thompson | Ymddiriedolwr | 13 February 2023 |
|
|
||||
Daniel Crowe | Ymddiriedolwr | 13 February 2023 |
|
|
||||
ROSS AITCHISON | Ymddiriedolwr | 10 January 2023 |
|
|
||||
Claire Marr | Ymddiriedolwr | 12 April 2021 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.