ymddiriedolwyr KINGTON LANGLEY VILLAGE HALL AND RECREATION GROUND CIO
Rhif yr elusen: 1165128
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TONY SHEPHERD | Cadeirydd | 11 January 2016 |
|
|
||||
Hugh Geoffrey Collins MRICS | Ymddiriedolwr | 16 September 2022 |
|
|
||||
Oliver Michael Hickman | Ymddiriedolwr | 20 January 2022 |
|
|
||||
Kelvina Anne Gosling | Ymddiriedolwr | 11 December 2021 |
|
|
||||
Brian Charles Tanner | Ymddiriedolwr | 03 July 2019 |
|
|
||||
Warren Derick Burgess | Ymddiriedolwr | 06 July 2016 |
|
|
||||
Dr PETER WILLMOTT GILES OBE MA PHD | Ymddiriedolwr | 11 January 2016 |
|
|
||||
IAN AINSLIE MORRISON | Ymddiriedolwr | 11 January 2016 |
|
|
||||
DAPHNE ELLEN POVEY | Ymddiriedolwr | 11 January 2016 |
|
|
||||
ANITA LOUISE HOLBROOK | Ymddiriedolwr | 11 January 2016 |
|
|
||||
STEVE DUFFILL | Ymddiriedolwr | 11 January 2016 |
|
|
||||
ANDY BOULTON | Ymddiriedolwr | 11 January 2016 |
|
|
||||
JULIA MARIE COOK | Ymddiriedolwr | 11 January 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.