PATRINGTON AND DISTRICT YOUNG FARMERS CLUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
A YOUTH DEVELOPMENT ORGANISATION RAISING AWARENESS OF THE COUNTRYSIDE
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2023
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Kingston Upon Hull
- East Riding Of Yorkshire
- Gogledd Ddwyrain Swydd Lincoln
- Gogledd Swydd Lincoln
Llywodraethu
- 05 Tachwedd 1977: Cofrestrwyd
- PATRINGTON YFC (Enw gwaith)
- PATRINGTON YOUNG FARMERS CLUB (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacob Allen | Cadeirydd | 12 July 2023 |
|
|
||||
David Fewster | Ymddiriedolwr | 28 October 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.32k | £4.97k | £1 | £7.02k | £6.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.49k | £5.33k | £1.22k | £7.38k | £3.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 12 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 12 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 01 Gorffennaf 2024 | 62 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 12 Gorffennaf 2023 | 73 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 07 Rhagfyr 2022 | 221 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 21 Mai 2021 | 21 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 9 OCTOBER 1974
Gwrthrychau elusennol
A) TO ADVANCE THE EDUCATION OF YOUNG MEMBERS OF THE PUBLIC AT LARGE IN AGRICULTURE, HOME CRAFTS, COUNTRY LIFE AND RELATED SUBJECTS, AND B) IN THEINTERESTS OF THE SOCIAL WELFARE OF SUCH MEMBERS TO PROVIDE, AND PROMOTE THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION AND OTHER LEISURE TIME OCCUPATIONS, BEING FACILITIES WHICH WILL IMPROVE THEIR CONDTIONS OF LIFE AND WILL ASSIST IN THE DEVELOPMENT OF THEIR SPIRITUAL AND MENTAL CAPACITIES, SELF RELIANCE AND INDIVIDUAL RESPONSIBLITY SO THAT THEY MAY GROW TO FULL MATURITY AS INDIVIDUALS AND MEMBER OF THE COMMUNITY.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
YFC OFFICE
THE SHOWGROUND
KELLEYTHORPE
DRIFFIELD
EAST YORKSHIRE
YO25 9DN
- Ffôn:
- 01377256637
- E-bost:
- office@eryfc.org
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window