The Greenwoods Charitable Trust

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide grants to organisations and individuals which are in need of financial support for such objects and purposes in any part of the world as are exclusively charitable in accordance with the laws of England and Wales.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 20 Mai 2016: Cofrestrwyd
- THE GORDON DADDS CHARITABLE FOUNDATION (Enw blaenorol)
- THE INCE GROUP CHARITABLE FOUNDATION (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victoria Yates | Ymddiriedolwr | 11 December 2019 |
|
|
||||
ROGER MAY PETERS | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
Oonagh Alen-Buckley | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
AMELIA BERINGER | Ymddiriedolwr | 08 May 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £102.15k | £118.90k | £139.10k | £35.12k | £30.53k | |
|
Cyfanswm gwariant | £32.13k | £71.20k | £96.85k | £85.89k | £18.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 16 Ebrill 2025 | 75 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 16 Ebrill 2025 | 75 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 09 Gorffennaf 2024 | 160 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 09 Mai 2024 | 99 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 03 Ebrill 2023 | 62 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 03 Ebrill 2023 | 62 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 12 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 12 Chwefror 2021 | 12 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 01 SEP 2010 as amended on 25 Sep 2019 as amended on 25 Mar 2025
Gwrthrychau elusennol
THE TRUSTEES SHALL HOLD THE TRUST FUND UPON TRUST TO APPLY THE INCOME AND ALL OR SUCH PART OR PARTS OF THE CAPITAL AT SUCH TIME OR TIMES AND IN SUCH MANNER TO OR FOR THE BENEFIT OF SUCH EXCLUSIVELY CHARITABLE OBJECTS AND PURPOSES IN ANY PART OF THE UNITED KINGDOM AS THE TRUSTEES MAY IN THEIR DISCRETION THINK FIT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
GREENWOODS LEGAL LLP
QUEENS HOUSE
55-56 LINCOLN'S INN FIELDS
LONDON
WC2A 3LJ
- Ffôn:
- 02075180248
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window