Dogfen lywodraethu THE HEATON WOODS TRUST
Rhif yr elusen: 506914
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 14 OCTOBER 1977 AND AMENDED 27 JUNE 2002, AS AMENDED BY SCHEME OF 21 OCTOBER 2004 AND BY ORDER OF 7 NOVEMBER 2006. AS AMENDED ON 06 APR 2017 as amended on 01 May 2019
Gwrthrychau elusennol
TO ACQUIRE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC THE PRIVATE WOODLANDS AND ADJACENT LANDS IN AND NEAR THE VALLEY KNOWN AS HEATON WOODS TO CONSERVE, PROTECT AND PROMOTE THOSE LANDS AND THE WHOLE OF HEATON WOODS AND ADJACENT LANDS AND TO ENCOURAGE THE NATURAL ENVIRONMENT THEREOF.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
BRADFORD
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.