ymddiriedolwyr THE HARROGATE CHORAL SOCIETY (HCS)
Rhif yr elusen: 1164776
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (60 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Russell Jackson | Cadeirydd | 28 June 2017 |
|
|
||||
Emma Littlewood | Ymddiriedolwr | 23 July 2024 |
|
|
||||
Alastair John Martin | Ymddiriedolwr | 07 January 2021 |
|
|
||||
Kate Rogata | Ymddiriedolwr | 05 September 2018 |
|
|
||||
Marilynne Jane Rhiannon Davies | Ymddiriedolwr | 05 September 2016 |
|
|
||||
Amy Moseley | Ymddiriedolwr | 26 January 2015 |
|
|
||||
RUTH ANITA PRIDMORE | Ymddiriedolwr | 27 May 1998 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.