Hanes ariannol ROYAL NAVY RUGBY UNION
Rhif yr elusen: 1165153
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.45m | £353.61k | £197.67k | £1.36m | £1.39m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.37m | £613.02k | £219.47k | £1.11m | £1.10m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.25k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £23.33k | N/A | N/A | £99.46k | £124.56k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.40m | N/A | N/A | £1.14m | £1.24m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £29.15k | N/A | N/A | £120.12k | £20.39k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | N/A | N/A | £0 | £1.21k | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £502.17k | N/A | N/A | £393.37k | £355.88k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £865.57k | N/A | N/A | £718.36k | £745.10k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.35k | N/A | N/A | £4.24k | £6.01k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.