ASHFORD MODEL RAILWAY MUSEUM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Bringing model railways to the community for learning, wellbeing and fun. Promoting education and personal development through research, planning, building, operation and display of model railways. Collaborative engagement with local heritage organisations to promote social and industrial history. Develop permanent museum and education centre to display heritage model railway assets & artefacts.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Caint
Llywodraethu
- 15 Awst 2016: Cofrestrwyd
- AIMREC (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEPHEN BECK | Ymddiriedolwr | 06 January 2025 |
|
|
||||
Frederick James William Garner | Ymddiriedolwr | 06 April 2020 |
|
|
||||
HARRY ERNEST MAYNARD | Ymddiriedolwr | 15 August 2016 |
|
|
||||
MR CLIFF PARSONS | Ymddiriedolwr | 15 August 2016 |
|
|
||||
RUPERT DAVID EDWARD BROWN | Ymddiriedolwr | 15 August 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | 31/10/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.62k | £61.75k | £34.36k | £34.96k | £61.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.13k | £6.15k | £12.01k | £16.36k | £37.27k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £2.00k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2024 | 14 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2024 | 14 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 12 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | 13 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 12 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | 12 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 18 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | 18 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 22 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 18 FEB 2014 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 14 JUN 2016 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 15 JUL 2016
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT BY DESIGNING, BUILDING AND OPERATING A MUSEUM AND EDUCATION CENTRE FOCUSSING ON MODEL RAILWAYS AND INCORPORATING: - DISPLAYS OF HISTORIC MODEL RAILWAY LAYOUTS AND ARTEFACTS IN THEIR INDUSTRIAL, ECONOMIC AND SOCIAL CONTEXTS; - ASSOCIATED EXHIBITS AND FACILITIES CONNECTING MODEL RAILWAYS WITH THE EQUIVALENT FEATURES OF ACTUAL RAILWAYS; - EDUCATION AND TRAINING FACILITIES RELATING TO THE ARTISTIC, TECHNICAL AND ENGINEERING SKILLS ASSOCIATED WITH MODEL RAILWAYS; AND - EXHIBITS DEMONSTRATING THE ROLE PLAYED BY THE TOWN OF ASHFORD IN THE HISTORY OF THE RAILWAYS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Unit 2
Mill Farm Business Units
Fridd Lane
Bethersden
ASHFORD
Kent
- Ffôn:
- 01233333877
- E-bost:
- friends@aimrec.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window