Hanes ariannol FRIENDS OF THE CROMFORD CANAL
Rhif yr elusen: 1164608
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £102.33k | £74.94k | £85.97k | £81.23k | £126.91k | |
|
Cyfanswm gwariant | £76.66k | £61.58k | £66.38k | £65.72k | £149.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £3.01k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.33k | £18.92k | £52.90k | N/A | £100 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.