Hanes ariannol TRUE HONOUR

Rhif yr elusen: 1165849
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £21.91k £27.84k £26.44k £22.51k £33.79k
Cyfanswm gwariant £20.03k £27.10k £23.41k £29.16k £22.56k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £4.83k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £22.98k £15.10k £21.98k