Hanes ariannol HANSLOPE VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 1165557
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £35.34k £38.36k £76.07k £48.04k £50.37k
Cyfanswm gwariant £30.83k £32.67k £36.91k £42.53k £41.94k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £4.00k £10.14k £46.36k £4.00k £7.75k