Ymddiriedolwyr HANSLOPE VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 1165557

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr John Eric Sorrell CSTJ | Cadeirydd | 01 April 2016 |
|
|
||||
Lorraine Bone | Ymddiriedolwr | 21 January 2025 |
|
|
||||
Gareth Raymond Leakey Mr | Ymddiriedolwr | 21 June 2022 |
|
|
||||
Carol Ann PARRETT | Ymddiriedolwr | 25 November 2021 |
|
|
||||
Malcolm John Millington | Ymddiriedolwr | 27 January 2021 |
|
|
||||
Winnifrid Parry | Ymddiriedolwr | 27 January 2021 |
|
|
||||
Duncan Stewart Carter | Ymddiriedolwr | 29 July 2020 |
|
|
||||
Gillian Glanville | Ymddiriedolwr | 29 July 2020 |
|
|
||||
Jenni ALLIS | Ymddiriedolwr | 20 March 2019 |
|
|
||||
Matthew Norman Irvine | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.