ymddiriedolwyr RAPE AND SEXUAL ABUSE COUNSELLING CENTRE (DARLINGTON AND COUNTY DURHAM) CIO
Rhif yr elusen: 1164121
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katie Joanne Bradshaw | Cadeirydd | 29 June 2020 |
|
|
||||
Grace Elizabeth Rose Bananga | Ymddiriedolwr | 19 February 2024 |
|
|
||||
Rachel Snaith | Ymddiriedolwr | 07 November 2022 |
|
|
||||
Phillippa Kyle | Ymddiriedolwr | 07 November 2022 |
|
|
||||
Prof Geetanjali Gangoli | Ymddiriedolwr | 09 December 2021 |
|
|
||||
Deborah Lewis-Bynoe | Ymddiriedolwr | 29 June 2020 |
|
|
||||
PROF NICOLE WESTMARLAND | Ymddiriedolwr | 26 October 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.