Hanes ariannol FREEDOM MINISTRIES INTERNATIONAL

Rhif yr elusen: 1165482
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 29/09/2019 29/09/2020 29/09/2021 29/09/2022 29/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £10.80k £8.00k £8.00k £8.00k £8.10k
Cyfanswm gwariant £11.77k £10.57k £9.77k £10.90k £8.97k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A