ymddiriedolwyr THE WIMBLEDON SOCIETY
Rhif yr elusen: 1164261
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin O'Neil | Cadeirydd | 03 October 2020 |
|
|
||||
Christine Goodair | Ymddiriedolwr | 13 March 2024 |
|
|
||||
Valerie Jane Healey | Ymddiriedolwr | 13 May 2023 |
|
|
||||
Simon Mark Ingall | Ymddiriedolwr | 18 September 2021 |
|
|||||
Gillian Anne Christine Somerville | Ymddiriedolwr | 18 September 2021 |
|
|
||||
Jacqueline Laurence | Ymddiriedolwr | 11 May 2019 |
|
|
||||
Chistopher Goodair | Ymddiriedolwr | 04 April 2017 |
|
|
||||
Jeremy Hudson | Ymddiriedolwr | 01 March 2017 |
|
|
||||
Dr Pamela Greenwood | Ymddiriedolwr | 20 January 2016 |
|
|
||||
CORINNA EDGE | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
||||
IAIN SIMPSON | Ymddiriedolwr | 05 November 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.