ymddiriedolwyr UNIVERSITY FOR THE CREATIVE ARTS STUDENTS' UNION
Rhif yr elusen: 1165619
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (73 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vidisha Baird | Ymddiriedolwr | 26 July 2024 |
|
|
||||
Phoebe Daniels | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Castiel Sanderson | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Georgina Carpenter | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Madeleine Truin | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Rajon Voumick | Ymddiriedolwr | 15 June 2023 |
|
|
||||
Martin Dodd | Ymddiriedolwr | 15 March 2023 |
|
|
||||
Michael Wigg | Ymddiriedolwr | 15 March 2023 |
|
|
||||
Cassie de St Croix | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Charlie Skinner | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.