Ymddiriedolwyr HEALTHCARE PEOPLE MANAGEMENT ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1167883

Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 94 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amy Nicole Millson | Ymddiriedolwr | 20 January 2025 |
|
|
||||
Tracy Hill | Ymddiriedolwr | 01 December 2024 |
|
|||||
Sheena Flora Hobbs | Ymddiriedolwr | 03 March 2021 |
|
|
||||
Sarah Faith Morley | Ymddiriedolwr | 05 May 2019 |
|
|
||||
Dean Anthony Royles | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
Janet Sarah Wilkinson | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
DAVID HOLMES | Ymddiriedolwr | 01 July 2016 |
|
|
||||
DAMIAN MCALISTER | Ymddiriedolwr | 01 July 2016 |
|
|
||||
DEBORAH JANE TARRANT | Ymddiriedolwr | 01 July 2016 |
|
|
||||
JOANNE MARY MARSHALL | Ymddiriedolwr | 01 July 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.