ymddiriedolwyr CHERHILL VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 1164373
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Charles Carter | Cadeirydd | 26 November 2021 |
|
|
||||
Richard Jonathan Catt | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Janet Lord | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Robert John Hylands | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Nicholas James White | Ymddiriedolwr | 16 April 2019 |
|
|
||||
Nathan Charles Bliss | Ymddiriedolwr | 31 May 2018 |
|
|
||||
Alan Moore | Ymddiriedolwr | 12 April 2018 |
|
|
||||
David John Cracknell | Ymddiriedolwr | 23 October 2016 |
|
|
||||
Margaret Ann Moore | Ymddiriedolwr | 10 October 2016 |
|
|||||
Sharon Simmons | Ymddiriedolwr | 24 September 2016 |
|
|
||||
David Thomas Grafton | Ymddiriedolwr | 12 November 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.