CRPS UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
CRPS UK provides support for people with Complex Regional Pain Syndrome, education about the condition and grants.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 16 Chwefror 2016: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amanda Nelson | Cadeirydd | 01 September 2014 |
|
|
||||
Rowan Riley | Ymddiriedolwr | 19 September 2024 |
|
|
||||
Sharon McLeod | Ymddiriedolwr | 19 September 2024 |
|
|
||||
Dr Catherine Edgeworth PHD | Ymddiriedolwr | 01 February 2018 |
|
|
||||
Richmond Stace | Ymddiriedolwr | 01 July 2017 |
|
|
||||
DR Jacqueline Bailey PHD | Ymddiriedolwr | 01 July 2017 |
|
|
||||
REBECCA BOOT | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
JULIE WEYMOUTH | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|||||
FIONA ARMITAGE | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.29k | £21.17k | £12.14k | £2.89k | £6.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.55k | £12.92k | £5.85k | £12.47k | £3.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 27 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 27 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 18 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 18 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 14 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 14 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 16 Feb 2016
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO: 1. TO RELIEVE SUFFERING AND TO PRESERVE AND ADVANCE THE HEALTH OF PEOPLE WITH COMPLEX REGIONAL PAIN SYNDROME (CRPS) BY ANY MEANS AS THE TRUSTEES SEE FIT. 2. THE ADVANCEMENT, FOR THE PUBLIC BENEFIT, OF EDUCATION OF HEALTHCARE PROFESSIONALS, CRPS FAMILIES AND CARERS, AND THE PUBLIC IN GENERAL, IN ALL AREAS RELATING TO CRPS BY THE PROMOTION OF CRPS HEALTH EDUCATION AND RESEARCH BY, BUT NOT EXCLUSIVELY BY,RAISING AWARENESS THROUGH LECTURES, FORUMS, NEWSLETTERS AND PUBLICATIONS AND THE PROVISION OF RESEARCH GRANTS AND CARRYING OUT RESEARCH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
58 STATION ROAD
ALDRIDGE
WALSALL
WS9 0BN
- Ffôn:
- 07963353787
- E-bost:
- admin@crps-uk.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window