Hanes ariannol NASRUL-LAHI-IL-FATIH DAGENHAM UK LTD

Rhif yr elusen: 1167402
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/08/2020 01/08/2021 01/08/2022 01/08/2023 01/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £26.17k £6.22k £17.08k £21.61k £19.79k
Cyfanswm gwariant £6.45k £7.87k £18.97k £18.70k £28.05k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £15.78k N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A