Hanes ariannol TONIC HEALTH

Rhif yr elusen: 1167453
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £258.47k £258.47k £237.93k £276.37k £449.26k
Cyfanswm gwariant £219.22k £219.22k £341.88k £392.31k £413.84k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £38.72k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £10.97k N/A