ymddiriedolwyr FRIENDS OF LLANGOLLEN HEALTH CENTRE
Rhif yr elusen: 1165202
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Latham-Cruse | Ymddiriedolwr | 20 September 2023 |
|
|
||||||
Laurence O'Donnell | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||||
Janet Anne Eadon | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||||
Ann Eleri Edwards | Ymddiriedolwr | 23 March 2022 |
|
|
||||||
John Palmer | Ymddiriedolwr | 19 December 2019 |
|
|
||||||
Roger Breeze Williams | Ymddiriedolwr | 26 July 2018 |
|
|
||||||
HUMPHREY GIBSON | Ymddiriedolwr | 18 September 2017 |
|
|
||||||
NESTA OWEN HUGHES | Ymddiriedolwr | 18 September 2017 |
|
|||||||
AUDREY BRAMELLER | Ymddiriedolwr | 18 September 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.