HOME-START EAST SURREY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Home-Start East Surrey offers support, friendship and practical help to parents with young children in East Surrey and its environs. We recruit and train volunteers who are parents themselves to visit families with at least one child under five at home, and offer them informal, friendly and confidential support.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £20,936 o 1 gontract(au) llywodraeth a £3,400 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
42 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Surrey
Llywodraethu
- 30 Rhagfyr 2016: y derbyniwyd cronfeydd gan 1033322 HOME START EAST SURREY
- 29 Hydref 2015: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carla Brackstone | Ymddiriedolwr | 14 January 2025 |
|
|
||||
Tina Michelle Lockwood | Ymddiriedolwr | 10 October 2023 |
|
|
||||
Stephanie Ann Limond | Ymddiriedolwr | 18 July 2019 |
|
|
||||
EDWINA HUGHES | Ymddiriedolwr | 06 November 2018 |
|
|
||||
ANGELA BARTON | Ymddiriedolwr | 04 September 2018 |
|
|
||||
DAVID MATHIESON | Ymddiriedolwr | 11 April 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £113.19k | £158.68k | £161.35k | £142.71k | £201.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £112.48k | £155.46k | £162.97k | £173.30k | £201.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £35.43k | £20.94k | N/A | £21.24k | £20.94k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.00k | N/A | £20.94k | N/A | £3.40k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 20 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 20 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 19 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 19 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 08 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 08 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 30 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 30 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 15 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 15 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 24 MAY 2011 as amended on 07 Apr 2025
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE: A TO SAFEGUARD, PROTECT AND PRESERVE THE GOOD HEALTH, BOTH MENTAL AND PHYSICAL OF CHILDREN AND PARENTS OF CHILDREN; B TO PREVENT CRUELTY TO OR MALTREATMENT OF CHILDREN; C TO RELIEVE SICKNESS, POVERTY AND NEED AMONGST CHILDREN AND PARENTS OF CHILDREN; D TO PROMOTE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN BETTER STANDARDS OF CHILD CARE WITHIN THE AREA OF EAST SURREY AND ITS ENVIRONS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Suite 2 & 3
Second Floor
Tower House
3 Cromwell Road
Redhill
RH1 1RT
- Ffôn:
- 01737770220
- E-bost:
- info@home-starteastsurrey.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window