WIMBLEDON COMMUNITY ORCHESTRA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We provide a weekly opportunity for amateur musicians to come together to play orchestral music in a relaxed inclusive environment. We encourage late-starters, students, regular and occasional players, from diverse social or ethnic backgrounds, and people with disabilities. We provide rehearsal facilities, present concerts, support the local church and give soloist opportunities to the community
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Merton
Llywodraethu
- 28 Hydref 2015: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robin Anthony Blech | Ymddiriedolwr | 19 October 2024 |
|
|
||||
Judith Brown | Ymddiriedolwr | 28 October 2023 |
|
|
||||
Fiona Margaret Wing | Ymddiriedolwr | 28 October 2023 |
|
|
||||
Rebekah Josephine Peveril Sturge | Ymddiriedolwr | 20 November 2021 |
|
|
||||
Mala Saye | Ymddiriedolwr | 20 October 2018 |
|
|
||||
Tracy Sterlini | Ymddiriedolwr | 20 October 2018 |
|
|
||||
Simon Nicholas Hillson MA LLM AKC | Ymddiriedolwr | 20 October 2018 |
|
|
||||
Dr David Bradshaw | Ymddiriedolwr | 01 October 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.19k | £5.78k | £9.37k | £10.44k | £13.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.61k | £5.18k | £11.44k | £11.86k | £10.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 03 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 15 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 08 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 13 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 19 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 13 JUN 2015 as amended on 19 Oct 2019
Gwrthrychau elusennol
1. TO ADVANCE, IMPROVE, DEVELOP AND MAINTAIN PUBLIC EDUCATION IN, AND APPRECIATION OF, THE ART AND SCIENCE OF MUSIC IN ALL ITS ASPECTS BY ANY MEANS THE TRUSTEES SEE FIT, INCLUDING THROUGH THE PRESENTATION OF PUBLIC CONCERTS AND RECITALS;
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
32 Parkway
LONDON
SW20 9HF
- Ffôn:
- 07970165907
- E-bost:
- wimbledonco@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window