LOVE WITHINGTON BATHS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We provide high quality leisure services to all members of our diverse community. These include: 60-station gym Swimming pool for lessons and public swimming Sauna 2 studios for high intensity and low intensity classes Community cafe Managed workspace and hotdesks in Withington Works We increase people's awareness of their local heritage through on-site interpretation and tours
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£1,678,622
Roddion a chymynroddion | £222.53k | |
Weithgareddau elusennol | £1.45m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £2.51k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£1,268,327
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £1.27m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £1.27m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £410.30k |
Pobl

45 Gweithwyr
5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Manceinion
Llywodraethu
- 26 Mai 2016: Cofrestrwyd
- LWB (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL DAVID SMITH | Cadeirydd | 28 March 2015 |
|
|
||||
Saqib Mohammed Hussain | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Jennifer Claire Green | Ymddiriedolwr | 10 July 2017 |
|
|
||||
ALICE DE ARAUJO | Ymddiriedolwr | 28 March 2015 |
|
|
||||
DAVID PAYNE | Ymddiriedolwr | 28 March 2015 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £919.66k | £522.83k | £1.23m | £1.90m | £1.68m | |
|
Cyfanswm gwariant | £698.36k | £604.86k | £811.87k | £909.98k | £1.27m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £19.45k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £154.07k | £249.83k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £7.14k | £15.70k | £254.12k | £686.82k | £222.53k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £911.63k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £506.80k | £978.98k | £1.22m | £1.45m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £886 | £330 | £118 | £353 | £2.51k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £0 | £604.86k | £811.87k | £909.98k | £1.27m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £371.39k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £19.67k | £22.85k | £29.95k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £326.97k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £292.68k | £330.16k | £482.27k | £2.11m | £3.06m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £100 | |
|
Cyfanswm asedau | £531.51k | £387.45k | £720.95k | £465.71k | £540.93k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £63.59k | £39.04k | £103.31k | £485.35k | £1.10m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 08 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 08 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Mawrth 2021 | 59 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 31 Mawrth 2021 | 59 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 28 MAR 2015 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 18 MAY 2016
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT: 1. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC, AND THE KNOWLEDGE AND APPRECIATION OF THE HERITAGE OF SOUTH MANCHESTER BY THE PRESERVATION OF THE BUILDINGS KNOWN AS WITHINGTON BATHS, 30 BURTON ROAD, WITHINGTON, MANCHESTER M20 3EB ("THE BATHS") FOR THE BENEFIT OF RESIDENTS OF AND VISITORS TO THE WARDS OF OLD MOAT AND WITHINGTON, AND SOUTH MANCHESTER GENERALLY ("THE INTENDED BENEFICIARIES"); 2. TO ADVANCE EDUCATION BY THE PROVISION OF FACILITIES FOR PHYSICAL EDUCATION, SWIMMING LESSONS, TUITION AND STUDY AT THE BATHS FOR THE INTENDED BENEFICIARIES; 3. TO ADVANCE THE HEALTH OF THE PUBLIC BY THE PROVISION OF FACILITIES FOR SWIMMING, EXERCISE AND PHYSICAL THERAPIES AT THE BATHS FOR THE INTENDED BENEFICIARIES; 4. TO ADVANCE AMATEUR SPORT BY THE PROVISION OF FACILITIES FOR SWIMMING AND OTHER SPORTS AT THE BATHS FOR THE INTENDED BENEFICIARIES; 5. TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF WITHINGTON AND OLD MOAT IN SOUTH MANCHESTER AND THE SURROUNDING AREA THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION, EDUCATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION FOR INDIVIDUALS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABLEMENT, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES AND FOR THE PUBLIC AT LARGE IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITION OF LIFE OF THE SAID INHABITANTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
30 Burton Road
WITHINGTON
MANCHESTER
M20 3EB
- Ffôn:
- 0161 478 1181
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window