BURY DROP IN

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
SERVE THE HOMELESS & VULNERABLE HOSPITALITY - PROVIDE HOT FOOD AND DRINKS, SANDWICHES ETC BEFRIENDING- LISTEN TO GUESTS? STORIES AND DISCUSS THEIR NEEDS. SIGNPOST THE NEEDY TO THE AVAILABLE AGENCIES IN HALL ON THE DAY, & TO THE MANY OTHER AGENCIES THAT PROVIDE SUPPORT IN BURY ST EDMUNDS PROVIDE ANY AVAILABLE CLOTHING, SLEEPING BAGS, TOILETRIES, TENTS THAT HAVE BEEN DONATED BY LOCAL CHURCHES
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £14,210 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
52 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Suffolk
Llywodraethu
- 21 Ionawr 2016: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev ROBERT WILLIAM BARCHAM GREEN | Cadeirydd | 27 July 2015 |
|
|
||||
Janet Mary Green | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
David Louis Sutherland | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|||||
Richard John MINNS | Ymddiriedolwr | 04 March 2021 |
|
|
||||
JACQUELINE ANNE BURNETT | Ymddiriedolwr | 15 July 2019 |
|
|||||
Michael Ryall | Ymddiriedolwr | 14 May 2018 |
|
|
||||
Mrs Anthea Joy MARSHALL | Ymddiriedolwr | 14 May 2018 |
|
|
||||
DAVID FRANK BONNETT | Ymddiriedolwr | 27 July 2015 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £42.22k | £47.16k | £40.88k | £68.15k | £83.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.87k | £41.05k | £34.58k | £69.65k | £85.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £12.83k | £22.29k | N/A | £30.21k | £14.21k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 03 Gorffennaf 2024 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 03 Gorffennaf 2024 | 3 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 23 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 23 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 27 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 27 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 30 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 30 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 27 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 27 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 21 Jan 2016
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN BURY ST EDMUNDS, SUFFOLK AND SURROUNDING DISTRICTS AND OTHER PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT, PARTICULARLY, BUT NOT EXCLUSIVELY BY MEANS OF PROVIDING A WARM, SAFE AND WELCOMING HAVEN WHERE HOT MEALS AND DRINKS ARE SERVED AND WHERE A VARIETY OF AGENCIES AND INDIVIDUALS CAN BE ON HAND TO OFFER BEFRIENDING PLUS ADVICE ON HOUSING, DEBT AND BENEFITS OR HELP WITH HEALTH PROBLEMS INCLUDING DRUG AND ALCOHOL ISSUES AND TO FULFIL SUCH OTHER PURPOSES WHICH ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES AND ARE CONNECTED TO THE CHARITABLE WORK OF THE CHARITY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Office B
Hoste House
United Reformed Church
Whiting Street
Bury St Edmunds
IP33 1NR
- Ffôn:
- 01284 731011
- E-bost:
- info@burydropin.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window