HERNE BAY COUNSELLING SERVICE

Rhif yr elusen: 1165148
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To provide low cost affordable counselling for everyone, within the Herne Bay and surrounding areas.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023

Cyfanswm incwm: £81,603
Cyfanswm gwariant: £85,737

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Caint

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 06 Chwefror 2025: y trosglwyddwyd cronfeydd i
  • 13 Ionawr 2016: CIO registration
  • 06 Chwefror 2025: Tynnwyd (DILEU AR GAIS)
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:
  • SHEERNESS COUNSELLING SERVICE (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2019 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023
Cyfanswm Incwm Gros £30.00k £52.81k £54.20k £53.91k £81.60k
Cyfanswm gwariant £27.99k £50.14k £55.72k £52.20k £85.74k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2023 14 Awst 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2023 14 Awst 2024 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2022 28 Awst 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2022 28 Awst 2023 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2021 31 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2021 31 Awst 2022 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2020 24 Awst 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2020 24 Awst 2021 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2019 19 Tachwedd 2020 80 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2019 19 Tachwedd 2020 80 diwrnod yn hwyr
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd