Hanes ariannol AGE CONCERN (OPW) RASSAU EBBW VALE ALSO KNOWN AS RASSAU OAP WELFARE ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 507007
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £6.78k £11.12k £9.90k £12.95k £7.62k
Cyfanswm gwariant £8.92k £6.04k £9.71k £12.85k £5.50k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k N/A £6.80k N/A