THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HELLINGLY AND UPPER DICKER

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are a Christian church seeking to express God's love by offering services open to all including baptisms, marriages and funerals. We wish to express God's love by seeking to meet the needs of the community around us and wider afield through social action and community engagement and involvement.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £5,384 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Dwyrain Sussex
Llywodraethu
- 23 Hydref 2015: Previously excepted registration
- Hellingly and Upper Dicker PCC (Enw gwaith)
- HELLINGLY PCC (Enw blaenorol)
- THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PETER AND ST PAUL HELLINGLY (Enw blaenorol)
- THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESTIASTICAL PARISH OF ST PETER AND ST PAUL HELLINGLY (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jane Ann Jones | Ymddiriedolwr | 11 May 2025 |
|
|
||||
Victoria Susan Metzger | Ymddiriedolwr | 11 May 2025 |
|
|
||||
Valerie Pope | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Arthur Norman Loftus Kay | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Jacqueline Clark | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Robert Moore | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Rev JEREMY JONATHAN NICHOLAS SYKES | Ymddiriedolwr | 11 May 2020 |
|
|
||||
SUSAN CATHERINE LEES | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||
ANDREW DEREK PIPER | Ymddiriedolwr | 23 May 2016 |
|
|
||||
ALISON ELIZABETH JEAN SYLVESTER | Ymddiriedolwr | 19 April 2016 |
|
|
||||
OLIVE RUTH LEWIS | Ymddiriedolwr | 31 March 2014 |
|
|
||||
CAROL WINIFRED HAYWOOD | Ymddiriedolwr | 01 April 2005 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £85.60k | £91.43k | £107.23k | £90.64k | £159.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £85.71k | £91.21k | £109.35k | £95.91k | £96.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.01k | £1.95k | £2.78k | £2.59k | £5.38k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 23 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 23 Mai 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 23 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 23 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 09 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 09 Awst 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 03 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 03 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 13 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 13 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES THAT CAME INTO FORCE ON 02 JAN 1957 as amended on 12 Jul 2018
Gwrthrychau elusennol
PROMOTING IN THE ECCLESIASTICAL PARISH THE WHOLE MISSION OF THE CHURCH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
47 HAWKS ROAD
HAILSHAM
BN27 1NG
- Ffôn:
- 01323840826
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window