GRIMSBY, CLEETHORPES AND DISTRICT ASSOCIATION FOR MENTAL HEALTH, MIND
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Counselling service both one to one and family, Support and Inclusion, Information, Sign Posting. Providing placements for volunteers and students at our various projects. Allotment based Horticultural Project which includes bees and chickens. Day services and provision of meeting places for a variety of other groups whom help us realise the aims and objectives of the association.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2016
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £5,280 o grant(iau) llywodraeth
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gogledd Ddwyrain Swydd Lincoln
Llywodraethu
- 08 Rhagfyr 1977: Cofrestrwyd
- 18 Awst 2017: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
- THE GRIMSBY, CLEETHORPES AND DISTRICT LOCAL ASSOCIATION FOR MENTAL HEALTH (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £117.19k | £153.15k | £117.89k | £89.73k | £59.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £136.66k | £125.16k | £137.97k | £116.02k | £102.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £5.28k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | 03 Gorffennaf 2017 | 153 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2016 | 03 Gorffennaf 2017 | 153 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2015 | 27 Awst 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2015 | 27 Awst 2015 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2014 | 27 Awst 2015 | 208 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2014 | 27 Awst 2015 | 208 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 29/09/1977 AS AMENDED ON 01/07/2011
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE PRESERVATION OF MENTAL HEALTH AND TO ASSIST IN RELIEVING AND REHABILITATING PERSONS SUFFERING FROM MENTAL DISORDER OR CONDITIONS OF EMOTIONAL OR MENTAL DISTRESS REQUIRING ADVICE OR TREATMENT, IN ASSOCIATION WITH MIND IN ACCORDANCE WITH THE AIMS AND OBJECTS OF MIND
Maes buddion
GRIMSBY, CLEETHORPES AND DISTRICT.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window