SOUTH WALES GAY MEN'S CHORUS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
(1) TO PROMOTE, IMPROVE, DEVELOP AND MAINTAIN APPRECIATION OF AND EDUCATION OF THE PUBLIC, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY THE LGBT COMMUNITY, IN THE ART AND SCIENCE OF MUSIC IN ALL ITS ASPECTS. (2) TO PROMOTE EQUALITY AND DIVERSITY FOR THE PUBLIC BENEFIT WITH PARTICULAR REFERENCE TO THE LGBT COMMUNITY.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru
Llywodraethu
- 04 Rhagfyr 2015: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Rees | Ymddiriedolwr | 20 February 2025 |
|
|
||||
Martin Keeble | Ymddiriedolwr | 20 February 2025 |
|
|
||||
John Evans | Ymddiriedolwr | 20 February 2025 |
|
|
||||
Krisitian Zgorzelski | Ymddiriedolwr | 22 February 2024 |
|
|
||||
Huw Cook | Ymddiriedolwr | 22 February 2024 |
|
|
||||
David Thomson | Ymddiriedolwr | 22 February 2024 |
|
|||||
Lawrence Fletcher | Ymddiriedolwr | 22 February 2024 |
|
|
||||
Gavin Robert Hawkins | Ymddiriedolwr | 09 February 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.32k | £5.33k | £7.30k | £24.80k | £17.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.82k | £6.66k | £5.51k | £15.77k | £18.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 22 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 25 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 20 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 08 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 04 Ionawr 2021 | 65 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 22 SEP 2015
Gwrthrychau elusennol
(1) TO PROMOTE, IMPROVE, DEVELOP AND MAINTAIN APPRECIATION OF AND EDUCATION OF THE PUBLIC, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY THE LGBT COMMUNITY, IN THE ART AND SCIENCE OF MUSIC IN ALL ITS ASPECTS BY ANY MEANS THE MANAGEMENT COMMITTEE SEES FIT, INCLUDING THROUGH THE PRESENTATION OF PUBLIC CONCERTS AND RECITALS TO THE HIGHEST POSSIBLE STANDARD. (2) TO PROMOTE EQUALITY AND DIVERSITY FOR THE PUBLIC BENEFIT WITH PARTICULAR REFERENCE TO THE LGBT COMMUNITY AND IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: A. ADVANCING EDUCATION AND RAISING AWARENESS IN EQUALITY AND DIVERSITY; B. PROMOTING ACTIVITIES TO FOSTER UNDERSTANDING BETWEEN PEOPLE FROM DIVERSE BACKGROUNDS; C. CULTIVATING SENTIMENT IN FAVOUR OF EQUALITY AND DIVERSITY IN PARTICULAR THROUGH CELEBRATING THE DIVERSITY OF THE LGBT COMMUNITY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
43 St. Josephs Mews
PENARTH
South Glamorgan
CF64 1NP
- Ffôn:
- 07557194245
- E-bost:
- treasurer@swgmc.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window