Hanes ariannol THE NOTTINGHAM IRISH CENTRE

Rhif yr elusen: 1165907
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £32.73k £2.49k £24.98k £36.73k £47.64k
Cyfanswm gwariant £20.42k £14.44k £22.02k £62.69k £58.72k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £9.36k N/A £9.00k