Hanes ariannol THE HOPE FOR WELLBEING PROJECT LTD

Rhif yr elusen: 1166139
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £20.73k £24.09k £15.58k £17.08k £22.35k
Cyfanswm gwariant £28.01k £20.02k £10.13k £11.97k £19.75k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £19.75k £19.87k £12.00k £12.00k £500