ymddiriedolwyr THE HOPE FOR WELLBEING PROJECT LTD
Rhif yr elusen: 1166139
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Carlis Ava Douglas | Cadeirydd | 13 December 2017 |
|
|
||||
Ejiro Andrew Ejaife | Ymddiriedolwr | 05 August 2022 |
|
|
||||
Marie Althea Edwards | Ymddiriedolwr | 28 May 2022 |
|
|
||||
Alda Ionie Townsend | Ymddiriedolwr | 05 August 2020 |
|
|
||||
Natalie Wright | Ymddiriedolwr | 01 March 2019 |
|
|
||||
Allicia Wignal | Ymddiriedolwr | 21 December 2018 |
|
|
||||
Rev Noel Arthur Brown | Ymddiriedolwr | 13 December 2017 |
|
|
||||
Lystra Charles | Ymddiriedolwr | 13 December 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.