ymddiriedolwyr SCARNING PRE SCHOOL
Rhif yr elusen: 1164431
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graeme Skinner | Cadeirydd | 27 September 2022 |
|
|
||||
Lauren Wiecek | Ymddiriedolwr | 05 December 2023 |
|
|
||||
Rachel Hayward | Ymddiriedolwr | 15 November 2022 |
|
|
||||
Mary Steward | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|
||||
Frances Cook | Ymddiriedolwr | 08 April 2021 |
|
|
||||
Amy Mear | Ymddiriedolwr | 26 November 2020 |
|
|
||||
Gemma Mash | Ymddiriedolwr | 29 July 2019 |
|
|
||||
Margaret Elizabeth Hollingworth | Ymddiriedolwr | 16 February 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.