ymddiriedolwyr THE UNITED REFORMED CHURCH (WEST MIDLANDS) TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 507027
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (185 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Elaine Delorious Hutchinson | Ymddiriedolwr | 15 June 2021 |
|
|
||||
REV STEVEN MARK FABER | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|||||
Rev David Michael Walton | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|||||
KEITH JAMES THOMAS | Ymddiriedolwr | 15 March 2014 |
|
|||||
MARGARET FLORENCE MARSHALL | Ymddiriedolwr | 14 June 2012 |
|
|||||
DAVID STANGOE BLACK | Ymddiriedolwr |
|
||||||
STEPHEN MARK POWELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
TERENCE RICHARD DICKER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.