Hanes ariannol EAST BOLDRE VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 1164549
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £9.51k £31.69k £17.65k £16.61k £21.56k
Cyfanswm gwariant £8.98k £10.83k £16.02k £13.87k £16.95k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £300 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £725 £20.64k £11.37k N/A £2.90k