WAY WIDOWED AND YOUNG

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
i. To advance the education of the public to raise the awareness of the needs of people who are widowed and young. ii. To relieve persons in need, following bereavement by offering a peer-to-peer support network for anyone aged 50 or under, at time of bereavement, who is overcoming the loss of a partner, married or not, with or without children, inclusive of any sexual orientation.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
170 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Dibenion Elusennol Erall
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 08 Rhagfyr 2016: y derbyniwyd cronfeydd gan 1072649 WAY WIDOWED AND YOUNG
- 29 Rhagfyr 2015: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joanna Sedley-Burke | Cadeirydd | 01 December 2018 |
|
|
||||
Nadir Keshani | Ymddiriedolwr | 20 April 2024 |
|
|
||||
Sarah Jane Bowsher | Ymddiriedolwr | 03 February 2024 |
|
|||||
Marcos Eleftheriou | Ymddiriedolwr | 10 December 2022 |
|
|
||||
Roberta Kelly | Ymddiriedolwr | 10 December 2022 |
|
|
||||
Mike Etherington | Ymddiriedolwr | 12 December 2020 |
|
|
||||
Louise Jane Dodds | Ymddiriedolwr | 14 September 2019 |
|
|
||||
Katherine Denise Siegler | Ymddiriedolwr | 09 March 2019 |
|
|
||||
Stuart Alan Scarbrough | Ymddiriedolwr | 19 March 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £248.30k | £300.75k | £254.03k | £264.99k | £261.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £186.10k | £211.90k | £226.16k | £317.97k | £333.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 09 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 09 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 14 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 14 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 14 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 14 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 16 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 16 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 29 Dec 2015 as amended on 24 Sep 2021 as amended on 31 Oct 2022 as amended on 02 Nov 2022
Gwrthrychau elusennol
The objects of the CIO are: (1) to advance the education of the public to raise the awareness of the needs of people who are widowed and young; (2) to relieve persons in need, following bereavement by offering a peer-to-peer support network for anyone aged 50 or under, at rime of bereavement, who is overcoming the loss of a partner, married or not, with or without children, inclusive of sexual orientation, gender, race and religion.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
WAY Widowed and Young
Advantage House
Stowe Court
Stowe Street
Lichfiel
- Ffôn:
- 0300 2010051
- E-bost:
- enquiries@widowedandyoung.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window