GOOD VIBRATIONS GIVING
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The relief of those in need, by reason of youth, age, ill health, disability, financial hardship or other disadvantage through the direct giving of essential gifts through our charity website. Local Charity Partners will register requests from their service users and our donors will buy them for them. Currently in the London Borough of Wandsworth only.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2023
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Wandsworth
Llywodraethu
- 16 Awst 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1190241 Kingston Giving
- 11 Ebrill 2016: CIO registration
- 16 Awst 2024: Tynnwyd (DILEU AR GAIS)
- G V GIVING (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £415 | £38 | £3.18k | £5 | £8 | |
|
Cyfanswm gwariant | £921 | £60 | £69 | £96 | £3.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 09 Mai 2024 | 99 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 09 Mai 2024 | 99 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 11 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 11 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 30 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 30 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 11 Apr 2016
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF THOSE IN NEED, BY REASON OF YOUTH, AGE, ILL-HEALTH, DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR OTHER DISADVANTAGE LIVING IN ENGLAND IN SUCH WAYS AS THE TRUSTEES SHALL DETERMINE AND IN PARTICULAR BY THE PROVISION OF A WEBSITE TO FACILITATE THE MAKING OF CHARITABLE DONATIONS.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window