ymddiriedolwyr FRIENDS OF DROXFORD CHURCH
Rhif yr elusen: 1165874
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTHONY FRANK HOILE | Cadeirydd | 04 March 2016 |
|
|
||||
Adam Sinnott | Ymddiriedolwr | 17 June 2024 |
|
|
||||
Alexander Baillie-Strong | Ymddiriedolwr | 18 September 2023 |
|
|
||||
June Elizabeth Kershaw | Ymddiriedolwr | 05 May 2022 |
|
|
||||
Sarah Elizabeth Sturt | Ymddiriedolwr | 26 November 2020 |
|
|
||||
Jeffrey Neil Hooper | Ymddiriedolwr | 25 April 2016 |
|
|||||
JOHN Mackenzie Dacres SYMES | Ymddiriedolwr | 04 March 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.