Hanes ariannol JARVIS ELEEMOSYNARY CHARITY

Rhif yr elusen: 1167024
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £71.43k £53.04k £53.57k £57.71k £53.97k
Cyfanswm gwariant £82.06k £59.30k £36.13k £77.28k £101.60k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A