Hanes ariannol YSGOL DYFFRYN OGWEN PARENT-TEACHER ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 507060
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2004 31/08/2005 31/08/2006 31/08/2007 31/08/2008
Cyfanswm Incwm Gros £2.03k £3.70k £609 £713 £662
Cyfanswm gwariant £557 £1.40k £3.93k £1.87k £8
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A