Hanes ariannol ASSOCIATION OF IBADAN INDIGENES (A.I.I), MANCHESTER UK

Rhif yr elusen: 1166867
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (85 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 15/02/2020 15/02/2021 15/02/2022 15/02/2023 15/02/2024
Cyfanswm Incwm Gros £7.76k £1.11k £880 £11.51k £7.46k
Cyfanswm gwariant £8.38k £7.64k £150 £11.23k £3.21k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A