THE HEARTH FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The object of the Charity as stated in its constitution, is to advance such charitable purposes (according to the law of England and Wales) as the Trustees see fit from time to time.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 11 Chwefror 2016: CIO registration
- THE BOSWORTH FAMILY CHARITY (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHAEL BOSWORTH FCA | Cadeirydd | 11 February 2016 |
|
|
||||||||
DR S BOSWORTH | Ymddiriedolwr | 11 February 2017 |
|
|
||||||||
MRS J BOSWORTH | Ymddiriedolwr | 11 February 2016 |
|
|
||||||||
CHRIS BOSWORTH | Ymddiriedolwr | 11 February 2016 |
|
|
||||||||
MRS V M BOSWORTH M.ENG MBA | Ymddiriedolwr | 11 February 2016 |
|
|||||||||
MRS H E BOSWORTH | Ymddiriedolwr | 11 February 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £180.99k | £115.73k | £153.73k | £120.81k | £140.12k | |
|
Cyfanswm gwariant | £120.00k | £114.68k | £195.75k | £152.77k | £110.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 15 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 15 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 23 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 23 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 03 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 03 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 10 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 10 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION REGISTERED 11 FEB 2016 AMENDED ON 15 JUN 2017
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE SUCH CHARITABLE PURPOSES (ACCORDING TO THE LAWS OF ENGLAND AND WALES) AS THE TRUSTEES SEE FIT FROM TIME TO TIME.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
MONKSTONE
MAIN STREET
MOWSLEY
LUTTERWORTH
LE17 6NU
- Ffôn:
- 01162402162
- E-bost:
- michael.bosworth@btopenworld.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window