KIDS' LIT QUIZ UK
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
KLQ UK IS PART OF AN INTERNATIONAL LITERARY ORGANISATION.IT HOLDS QUIZZES IN 19 REGIONS. SCHOOLS ENTER TEAMS OF 4 CHILDREN AGED 10 -14,WHO ANSWER QUESTIONS ON ANY ASPECT OF CHILDREN?S LITERATURE. IN DECEMBER THE WINNING TEAMS TAKE PART IN A NATIONAL FINAL. THE TEAM IS THEN INVITED TO THE KLQ INTERNATIONAL FINAL, THE FOLLOWING YEAR, HOSTED BY A PARTICIPATING NATION IN ROTATION. WWW.KIDSLITQUIZ.COM
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2020
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
Dim enwau eraill
- Talu staff
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/07/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £53.04k | £29.18k | £23.64k | £24.29k | |
|
Cyfanswm gwariant | £34.56k | £28.24k | £29.47k | £32.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £200 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 18 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 18 Medi 2020 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 07 Rhagfyr 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | 07 Rhagfyr 2019 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | 17 Rhagfyr 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | 17 Rhagfyr 2018 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | 09 Ionawr 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | 01 Chwefror 2018 | 1 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 02 Dec 2015
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT OF CHILDREN OF SECONDARY SCHOOL AGE BELOW 6TH FORM LEVEL IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY OPERATING AND PROMOTING A NATIONAL LITERACY QUIZ FOR SUCH CHILDREN EACH YEAR TO ENCOURAGE LITERATURE THROUGH COMPETITION AND ENABLING STUDENTS TO BROADEN THEIR GENERAL KNOWLEDGE, LITERACY AND USE OF VOCABULARY.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window