ymddiriedolwyr SAFER TOURISM FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1168944
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Ailles | Cadeirydd | 30 January 2017 |
|
|||||||
Anne Allis-Hill | Ymddiriedolwr | 30 September 2022 |
|
|
||||||
Paul Andrew Carter | Ymddiriedolwr | 13 January 2022 |
|
|
||||||
Colin James Parselle | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|
||||||
Edward Deason | Ymddiriedolwr | 15 October 2019 |
|
|
||||||
Arthur GORDON LISHMAN | Ymddiriedolwr | 13 July 2017 |
|
|||||||
Hans Bernard Lagerweij | Ymddiriedolwr | 13 July 2017 |
|
|
||||||
Janet Lesley Russell | Ymddiriedolwr | 13 July 2017 |
|
|
||||||
SHARON LORRAINE WOOD | Ymddiriedolwr | 26 August 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.