CZECH SCHOOL BERKSHIRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The main purpose of Czech School Berkshire is to advance education for the public benefit in the language, history, geography, culture and heritage of the Czech Republic.We provide Czech teaching classes for children and adults and we also offer Czech&Slovak playgroup setting for younger children. We organize culturally-rich events & national celebrations.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Bracknell Forest
- Gorllewin Berkshire
- Reading
- Slough
- Windsor And Maidenhead
- Wokingham
Llywodraethu
- 27 Mehefin 2016: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABRIELA THOMAS | Cadeirydd | 23 October 2015 |
|
|
||||
Zdenka Svobodova | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
LUCIE FALLA | Ymddiriedolwr | 06 February 2017 |
|
|
||||
PETRA WOODWARD | Ymddiriedolwr | 23 October 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £23.13k | £25.21k | £28.69k | £31.01k | £37.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £22.40k | £24.46k | £24.08k | £34.18k | £39.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 27 Ionawr 2025 | 241 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 27 Ionawr 2025 | 241 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 29 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 29 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 27 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 27 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 28 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 28 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 29 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | 29 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 27 Jun 2016
Gwrthrychau elusennol
THE MAIN PURPOSE OF THE CZECH SCHOOL BERKSHIRE IS TO ADVANCE EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT IN THE LANGUAGE, HISTORY, GEOGRAPHY, CULTURE AND HERITAGE OF THE CZECH REPUBLIC.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
12 Stoney Road
BRACKNELL
RG42 1XX
- Ffôn:
- 07974530313
- E-bost:
- czechschoolberkshire@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window