THE MISFITS THEATRE COMPANY UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
-Drama Workshops: playing drama games and devising original work based on people's own experiences and interests, regularly performing to the public. -Creative Training: tailor-made for professionals in the public, private and voluntary sector, using theatre to challenge perceptions and practices. -Rhythm of the Night: monthly inclusive ?nightclubs? for PWLD.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £19,675 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Roedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Caerfaddon A Gogledd Ddwyrain Gwlad Yr Haf
- De Swydd Gaerloyw
- Dinas Bryste
- Gogledd Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 17 Mawrth 2016: CIO registration
- MISFITS (Enw gwaith)
- THE MISFITS THEATRE COMPANY (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ripley Negus-Bullock | Ymddiriedolwr | 20 November 2024 |
|
|
||||
Stephen Paul Spencer | Ymddiriedolwr | 03 July 2019 |
|
|
||||
Susan Margaret Turner | Ymddiriedolwr | 03 July 2019 |
|
|
||||
KARINA CASTRO RASCON | Ymddiriedolwr | 17 March 2016 |
|
|
||||
LESLEY RUSS | Ymddiriedolwr | 17 March 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £94.24k | £117.79k | £105.28k | £116.10k | £155.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £100.71k | £94.92k | £97.76k | £131.14k | £149.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £7.82k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.33k | £9.40k | £52.18k | £7.00k | £19.68k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 08 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 08 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 29 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 29 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 02 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 02 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 27 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 27 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 17 Mar 2016
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: 1) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF PEOPLE WITH LEARNING DISABILITIES RANGING FROM THOSE WITH MODERATE LEARNING DISABILITIES TO THOSE WITH PROFOUND AND COMPLEX NEEDS IN BRISTOL, SOUTH GLOUCESTERSHIRE, BATH AND NORTHEAST SOMERSET AND THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION OF SAID PEOPLE IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE. 2) TO PROMOTE SOCIAL INCLUSION FOR THE PUBLIC BENEFIT BY PREVENTING PEOPLE WITH LEARNING DISABILITIES FROM BECOMING SOCIALLY EXCLUDED, RELIEVING THE NEEDS OF THOSE PEOPLE WHO ARE SOCIALLY EXCLUDED FROM SOCIETY, OR PARTS OF SOCIETY, AS A RESULT OF THEIR LEARNING DISABILITIES AND ASSISTING THEM TO INTEGRATE INTO SOCIETY, PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PROVISION OF A LOCAL NETWORK, SUPPORT AND ADVOCACY GROUP PROVIDING CREATIVE AND SOCIAL OPPORTUNITIES FOR PEOPLE WITH LEARNING DISABILITIES IN BRISTOL, SOUTH GLOUCESTERSHIRE, BATH & NORTHEAST SOMERSET.
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St. Pauls Learning Centre
94 Grosvenor Road
BRISTOL
BS2 8XJ
- Ffôn:
- 0742 800 3985
- E-bost:
- info@misfitstheatre.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window